Stimmberechtigtes Mitglied |
Stadtrat | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | |
Stadtbau- und Umweltausschuss | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | 31.08.2024 | bis 31.08.2024 |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | 31.08.2024 | bis 31.08.2024 |
Kultur- und Sportausschuss | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 23.11.2021 | 01.03.2022 | von 23.11.2021 bis 01.03.2022 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 21.12.2021 | 05.09.2024 | von 21.12.2021 bis 05.09.2024 |
Vergabeausschuss | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 |
Stellvertretendes Mitglied |
Bildungs- und Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.08.2024 | bis 31.08.2024 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.11.2021 | 21.12.2021 | von 23.11.2021 bis 21.12.2021 |
Stadtbau- und Umweltausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 |
Wirtschaftsförderungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 |
Fraktionsmitglied |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitgliedschaft | Fraktionsmitgliedschaft | | | |