Beratendes Mitglied |
Vergabeausschuss | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 19.08.2009 | 13.12.2011 | von 19.08.2009 bis 13.12.2011 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 13.12.2011 | 30.06.2014 | von 13.12.2011 bis 30.06.2014 |
Vergabeausschuss | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 15.06.2021 | 21.12.2021 | von 15.06.2021 bis 21.12.2021 |
Stadtbau- und Umweltausschuss | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.12.2021 | | von 21.12.2021 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.01.2024 | 30.06.2024 | von 01.01.2024 bis 30.06.2024 |